K2INTERNT > K2 Internet SA (K2I) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Spyrka Jens Wiceprzewodniczący RN 2007-02-14 Matusiak Maciej Członek RN 2011-02-22 Rządca Robert Przewodniczący RN 2008-06-27 Nowiński Krzysztof Członek RN 2011-04-19 Zbaraski Piotr Członek RN 2011-04-19 (...)KREDYTB > Kredyt Bank SA (KRB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Sztrauch Piotr Wiceprezes Zarządu 2010-09-15 (...)KROSNO > Krosno SA, Tarnów (KRS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 8685 0,02 8685 0,02 2009-01-13 2008-07-21 Łukasiuk Piotr 750 0,00 750 0,00 2009-01-13 2008-07-21 Kamiński Kajetan 269 0,00 269 0,00 2009-01-26 2008-07-21 Ludzie: Krosno SA, Tarnów (KRS) Nazwisko Funkcja (...)GALERIA: Piotr Rubik
KRUSZWICA > Kruszwica SA (KSW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek Zarządu 2007-06-21 Jachimczyk Wojciech Członek Zarządu 2007-06-25 Piotrowski Piotr Członek Zarządu 2007-06-21 Wika Tomasz Członek Zarządu 2007-06-25 Rajski Jerzy Członek RN 2008-05-28 Latawiec (...)KREC > Krynicki Recykling SA (KRC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Krynicki Adam Prezes Zarządu 2007-10-10 Barska, Anna Maria Przewodniczący RN 2007-10-10 Pawlicka Joanna Członek RN 2007-10-10 Andrzejak Anna Członek RN 2008-12-18 Nadolski Piotr Członek RN 2010-12-20 (...)LDASA > ŁDA Invest SA (LDS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) aktualizacji pakietu Data zmiany ogólnej liczby głosów Tafel Piotr 687042 24,64 687042 13,85 2003-02-14 1998-04-01 Xonix SA 422880 15,16 2144400 43,23 1998-04-01 1998-04-01 ŁDA Invest SA 20970 0,75 20970 (...)LENA > Lena Lighting SA (LEN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) RN 2009-06-04 Michalski Piotr Członek RN 2010-06-01 (...)LENTEX > Lentex SA (LTX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. ISIN PLLENTX00010 KRS 000077520 Zatrudnienie: Lentex SA (LTX) Rok Liczba pracowników 2008 923 2004 865 2003 874 2002 991 2001 1102 Lentex SA (LTX): Podsumowanie Transakcje (...)LPP > LPP SA (LPP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Krzysztof Członek RN Komorowski Hubert Wiceprezes Zarządu 2009-08-28 Dyka Piotr Wiceprezes Zarządu 2009-08-28 Kujawa Jacek Wiceprezes Zarządu 2009-11-25 (...)LSISOFT > LSI Software SA (LSI) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) indeksów. Niestety niski poziom obrotów nie potwierdza jeszcze powrotu hossy. 2007-01-22 09:38:26 LSI Software kupi Softech LSI Software SA kupi 100 proc. udziałów w spółce Softech Sp. z o.o od Piotra (...)LUSATIA > LST Capital SA (LST) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) , Wojciech Członek RN 2007-08-06 Misiak Krzysztof Członek RN 2007-08-06 Sędzielski Władysław Wiceprezes Zarządu 2009-03-06 Krakówka Andrzej Członek RN 2010-01-12 Woźniak Piotr Wiceprezes Zarządu 2011-05-01 (...)LUBAWA > Lubawa SA (LBW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Górski Wojciech Członek RN 2010-02-18 Ostaszewski Piotr Prezes Zarządu 2010-06-01 Kubica Marcin Wiceprzewodniczący RN 2009-08-03 Tacik Henryk Sekretarz RN 2008-08-20 Fonfara Andrzej Członek RN 2010-12-14 (...)LUBAWA > Lubawa SA (LBW) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) nazwa firmy LUBAWA SA Adres ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz Telefon +48 89 6452541 NIP 744-00-04-276 Regon 510349127 Prezes Ostaszewski Piotr numer EKD 17.40 EKD produkcja artykułów włókienniczych (...)PROTEKTOR > LZPS Protektor SA (PRT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR SA Adres ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin Telefon +48 81 5322231 NIP 712-010-29-59 Regon 430068516 Prezes Skrzyński Piotr numer EKD 19.30 EKD produkcja obuwia Fax (...)MAGELLAN > Magellan SA (MAG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) RN 2003-04-17 Król Sebastian Członek RN 2003-04-17 Grabowski Bogusław Członek RN 2006-11-24 Owczarek Jacek Członek RN 2008-06-25 Wójtowicz Marek Członek RN 2009-10-22 Krupa Piotr Członek RN 2009-07-20 (...)wstecz | 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| ... +10| +25| +100| 367 | dalej |