2015-02-06JSW: co zrobi rada nadzorcza?
(...) Po kilkunastu godzinach negocjacji szóstego lutego związki parafowały z zarządem protokół uzgodnień i rozbieżności. Teraz w JSW czekają na decyzje rady nadzorczej spółki. Parafowanie protokołu (...)2014-12-12Bez równowagi płci w radach nadzorczych
(...) Propozycje unijnych przepisów, które miałyby zapewnić lepszą równowagę płci w radach nadzorczych dużych spółek notowanych na giełdzie, nie uzyskały wystarczającego poparcia państw UE. Polska była (...)2015-06-03Zmiany w radzie nadzorczej JSW
(...) Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 2 czerwca, została powołana nowa Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej IX kadencji. W skład nowej rady weszli: Agnieszka (...)GALERIA: Wręczenie nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta
2014-09-23Uprawnienia członka rady nadzorczej
(...) Pytanie: Czy wybrany przez Grupę (21 %) członek rady nadzorczej może indywidualnie kontrolować dokumenty spółki z \"automatu\" czy jest konieczna do tego uchwała walnego zgromadzenia? Odpowiedź (...)2014-07-28Rezygnacja w radzie nadzorczej Actionu
(...) Grażyna Łyko poinformowała spółkę, iż rezygnuje ze względu na zmiany w planach zawodowych. Do rady nadzorczej Actionu została powołana w październiku 2013 r. Menedżerka jest związana z rynkiem IT (...)2016-03-01Rada nadzorcza PGE ma nowych członków
(...) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE dokonało w poniedziałek zmian w radzie nadzorczej. Powołano sześcioro członków rady - Janinę Goss, Mieczysława Sawaryna, Mateusza Gramzę, Jarosława (...)2016-09-21Misiewicz zrezygnował z Rady Nadzorczej PGZ
(...) Â Bartłomiej Misiewicz zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Polski Grupy Zbrojeniowej - powiedział w środę w TVN-24 wiceszef MON Bartosz Kownacki. W poniedziałek Misiewicz - szef gabinetu (...)2015-12-03Zmiany w Radach Nadzorczych Enei i Energii
(...) Skarbu z dniem 2 grudnia 2015 r. ze składu Rady Nadzorczej Enea S.A. odwołał Monikę Macewicz, a w jej miejsce powołany został Wiesław Piosik.Także 2 grudnia br. Minister Skarbu odwołał z Rady Nadzorczej (...)2016-08-24Będą zmiany w radzie nadzorczej Lotosu
(...) Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują o zmianach w radzie nadzorczej podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 14 września tego roku. Punkt ten został dodany do porządku obrad na wniosek (...)2015-07-23Rada nadzorcza Enei w nowym składzie
(...) Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) powołało swojego przedstawiciela - Monikę Macewicz do składu rady nadzorczej Enei, podała spółka. "Zarząd Enea S.A informuje o wpłynięciu do spółki oświadczenia (...)2016-01-27Duże zmiany w radzie nadzorczej Lotosu
(...) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos w środę w Gdańsku dokonało zmian w radzie nadzorczej spółki - informuje Polska Agencja Prasowa. Z dotychczasowego składu odwołano pięć osób. Nowym (...)2016-02-01Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty
(...) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało czterech członków rady nadzorczej Grupy Azoty. Przewodniczącym został Przemysław Lis. Należący w jednej trzeciej do Skarbu Państwa gigant (...)2015-12-29Duże zmiany w radzie nadzorczej PGNiG
(...) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA powołało 29 grudnia 2015 r. nowych członków rady nadzorczej spółki. W skład rady weszli: Wojciech (...)2015-12-22Skład rady nadzorczej Rafako uzupełniony
(...) Walne Rafako powołało w skład rady nadzorczej spółki Krzysztofa Gerulę, który uzupełnił w ten sposób miejsce zwolnione przez Piotra Wawrzynowicza. Krzysztof Gerula ukończył Wydział Produkcji i Obrotu (...)2015-10-02Zmiany w radzie nadzorczej grupy Energa
(...) Minister Skarbu Państwa 1 października 2015 r. odwołał z rady nadzorczej Energa SA Jakuba Żołyniaka. Tego samego minister skarbu w skład rady nadzorczej Energi powołał Waldemara Kamrata. Nie podano (...)1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| +25| +100| 278 | dalej |