Zyta Janina Gilowska
- Jest profesorem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Ukończyła Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; doktoryzowała się (z ekonomiki rolnictwa) i habilitowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 otrzymała tytuł profesorski, wykłada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
- Była posłanką IV kadencji Sejmu (2001-2005), zasiadała w klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej. W wyborach startowała w Lublinie.
- Przed wstąpieniem do PO działała w Unii Wolności, zasiadając w latach 1994-1996 w Radzie Krajowej.
- Wystąpiła z Platformy Obywatelskiej 21 maja 2005 w związku z oskarżeniami o nepotyzm. Zarzucono jej, że zatrudniła w swoim biurze poselskim swoją synową oraz opłacała pracę swojego syna, Pawła Gilowskiego.
- Po wygranych przez PiS wyborach w 2005 r. została Ministrem finansów oraz Wiceprezesem Rady Ministrów (w rządach Kazimierza Marcinkiewicza od 7 stycznia 2006 do 24 czerwca 2006 oraz Jarosława Kaczyńskiego 22 września 2006-7 września 2007).
Pierwsze odwołanie z pełnionej funkcji było efektem zarzuconego jej kłamstwa lustracyjnego. 6 września 2006 Sąd Lustracyjny orzekł jednak, że było ono zgodne z prawdą.
- W wyborach do Sejmu VI kadencji startowała z pierwszego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu
- 14 stycznia 2008 roku zrzekła się mandatu poselskiego. Decyzję wyjaśniła trudna sytuacją rodzinną i złym stanem zdrowia.