Jarosław Gowin
Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.
W wyborach parlamentarnych do Sejmu VIII kadencji w 2015 roku kandydował z ostatniej pozycji listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim. Mandat posła uzyskał dzięki liczbie 43 539 głosów. Następnie przystąpił do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
***
- W 1985 r. ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych w Polskiej Akademii Nauk.
- W 1990 roku związał się z Forum Prawicy Demokratycznej, później ze środowiskiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności, ale oficjalnie nie należał do żadnej z tych partii.
- W latach 1995-2005 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Znak". Od 2003 r. jest rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
- Bezpartyjny. Do Senatu VI kadencji wybrany z listy Platformy Obywatelskiej.
- Senator VIII kadencji Senatu
- 18 listopada 2011 roku został zaprzysiężony na ministra sprawiedliwości w gabinecie Donalda Tuska. Dwa lata później został odwołany ze stanowiska przez prezydenta.
- W tym samym roku wystartował jako jedyny kontrkandydat Donalda Tuska w bezpośrednich wyborach na stanowisko przewodniczącego PO, przegrywając z dotychczasowym liderem.
- 9 września 2013 roku opuścił szeregi Platformy Obywatelskiej i został posłem niezrzeszonym. W tym samym roku uruchomił akcję społeczną "Godzina dla Polski", która przekształciła się w ruch społeczny. Podjął również współpracę programową z partią Polska Jest Najważniejsza oraz Stowarzyszeniem "Republikanie", założonym przez posła Przemysława Wiplera.
- 7 grudnia 2013 roku powołał nową partię Polska Razem (do 6 marca 2015 roku - Polska Razem Jarosława Gowina).
- Wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, otwierając listę swojej partii w okręgu małopolsko-świętokrzyskim, która ostatecznie nie osiągnęła progu wyborczego.
- 9 września 2014 roku został powołany w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
- W wyborach parlamentarnych 2015 roku kandydował do Sejmu z ostatniej pozycji listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, uzyskując mandat posła VIII kadencji z liczbą 43 539 głosów.
- 16 listopada 2015 roku został wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło.